图片:
7 NB"oU^h%
张道藩(1897年7月12日-1968年6月12日)字卫之,贵州盘州人。 v20I<!5w
张道藩出生于书香门第,其祖上数人高中进士。 aWsKJo>j[#
履历(档案来源:南开学报档案) ^; V>}08
南开中学肄业(1919年) Ni@e/|
2b
英国伦敦大学美术部思乃德学院毕业(1924年)法国国立最高美术专科学院毕业(1926年) WtdkA Sj
绥远包头烟酒公卖分局徵收员(1915年-1916年) !^w\$cw&
中国国民党驻伦敦总支部评议部部长(1923年-1926年6月) AINFua4 A
中国国民党广州省党部党务指导委员(1926年6月-1928年) 18/@:u{
(国民政府)广东省政府农工厅秘书(1926年6月-1928年) @X6#$ex
中国国民党贵州省党部党务指导委员(1926年11月-1928年) MMA@J
中国国民党组织部秘书(1928年-1931年) zIQc#F6\5
(国民政府)南京市政府秘书长(1928年1月-1930年) SJ[@fUxO)
青岛大学教务长(1930年8月-1932年) >^v8N
(国民政府)浙江省政府委员(1930年12月-) 6:EH5IO
(国民政府)浙江省政府教育厅厅长(1930年12月-) n 8OdRv
中国国民党组织部副部长(1931年6月14日-1931年12月29日) wM4g1H%s
中国文艺社发起人(1932年) w)m0Z4*
中国国民党组织委员会委员(1931年12月29日-) \]`(xxt1
(国民政府)交通部常务次长(1932年12月7日-1936年4月8日) w[A3;]la
中国国民党中央执行委员(1932年11月-) ;&^"q{m
中央电影事业委员会委员(1933年4月-) rIFC#Jd/
国立戏剧学校校务委员会主任委员(1935年-1936年) <<2b2?aS`
国立戏剧学校创办人(1935年) WGG)
mh&-
中国国民党文化事业计画委员会副主任委员(1935年12月7日-) P7x?!71?L
(国民政府)内政部常务次长(1936年2月12日-1938年1月14日) B]KLn?zt5
中国国民党社会部副部长(1938年4月8日-1940年) ^qus `6
(国民政府)教育部教科用书编辑委会主任委员(1938年6月-) qnfRN'
(国民政府)教育部常务次长(1938年1月14日-1939年8月18日) V+a%,sI
中央政治学校教务主任(1939年9月-1940年8月) ?n9$,-^v
中央政治学校教育长(1940年8月-1941年) i{FC1tVeL_
中国国民党文化运动委员会主任委员(1941年1月6日-1949年7月28日) ma-Y'
中国国民党宣传部部长(1942年12月7日-1943年10月4日) 9hs{uxwuEE
中国国民党海外部部长(1943年10月4日-1944年11月20日) CU>K
中国国民党组织委员会委员(1944年7月10日-) 7SY->-H8
中央电影企业公司董事长(1946年6月-) etK,zEd
(国民政府)制宪国民大会代表(1946年-1947年) _g`0td>N
立法院(第一届)委员(1948年1月-1968年6月12日) 4Ig{#}<
中华文艺奖金委员会创办人(1950年) x"wM_hl5L
中国广播公司董事长(1950年-1968年) {O&liU4
中国国民党中央改造委员会委员(1950年7月26日-1952年10月9日) BL5
中华日报董事长(1950年1月-1968年) LjQ1ar\
台湾立法部门(第四任)院长(1952年3月17日-1961年2月24日) 5WNg+
中国国民党中央文化工作指导小组委员(1956年11月28日-1957年10月26日) 4tTZkJc
1956年台湾立法部门院长张道藩参拜日本靖国神社 ?-F'0-t4%
中国国民党宣传工作指导小组委员(1957年4月29日-1957年10月26日) !Ub?eJp
中山学术文化基金董事会副董事长(1965年-1968年) QUw5~n ;-
文艺创作奖助审议委员会召集人(1965年-1968年) h'y@M+c(
中国国民党中央委员(-1968年6月12日) w%o4MFK=!
中国国民党中央常务委员(1957年10月26日-1968年6月12日) qQ
DFg`