骆玉林,男,1958年8月生,汉族,河南新野新甸镇骆弯村人,研究生学历,1976年9月参加工作,1984年9月加入中国共产党。现任中共青海省委常委,青海省副省长,省政府党组副书记,青海省国有资产管理委员会主任、党委书记,西宁市(国家级)经济技术开发区、柴达木循环经济试验区、海东工业园区管委会主任。 K>e-IxA);0
1978年6月至1979年12月,青海省祁连县磷肥厂出纳; ,b -
1979年12月至1980年12月,青海省祁连县革委会通讯员; .\T!oSb4[
1980年12月至1984年5月,青海省祁连县财政科会计; S|)atJJ0G"
1984年5月至1987年7月,青海省祁连县财政局副局长(期间:1984年7月至1986年7月在中央财政管理干部学院进修); k{#k:
1987年7月至1990年7月,青海省祁连县财政局局长; fdX|t"oz
1990年7月至1993年2月,青海省海北州财政局副局长; 9
@ <
1993年2月至1994年8月,青海省海北州财政局局长; -,+C*|mu
1994年8月至1996年6月,青海省财政厅工交企业处处长;
m (MQ
1996年6月至2000年4月,青海省国有资产管理局局长(期间:1996年8月至1998年12月在中央党校函授学院经济管理专业学习; 1998年1月至1999年12月,在湖南财经学院信息统计系金融学专业在职研究生课程进修班学习); F~fBr
2000年4月至2000年5月,青海省财政厅副厅长; 8 yi#] 5`Q
2000年5月至2001年5月,青海省经济贸易委员会主任、党委书记; 3N-
'{c6]U
2001年5月至2004年3月,青海省经济贸易委员会主任、党委书记,省委企业工作委员会副书记; >'W,8F
2004年3月至2004年9月,青海省经济贸易委员会主任、党组书记,省国资委副主任、党委副书记; 8y<.yfgG
2004年9月至2005年5月,青海省副省长、省政府党组成员,青海省经济贸易委员会主任、党组书记,省国资委副主任、党委副书记; MD;Z UAX<
2005年5月至2008年5月,青海省副省长、省政府党组成员,西宁市委副书记、西宁市人民政府市长; Z!~_#_Ugl
2008年5月至2009年4月,青海省副省长、省政府党组成员,青海省政府国有资产管理委员会主任、青海省政府国有资产管理委员会党委书记,西宁市委副书记、西宁市人民政府市长,西宁市(国家级)经济技术开发区工作委员会书记、西宁市(国家级)经济技术开发区管委会主任; {6 h 1
2009年4月至2010年9月,青海省副省长、省政府党组成员,青海省政府国有资产管理委员会主任、党委书记; "qF/7`e[
2010年9月至2013年5月,青海省委常委,青海省副省长、省政府党组成员,青海省政府国有资产管理委员会主任、党委书记,西宁市(国家级)经济技术开发区、柴达木循环经济试验区、海东工业园区管委会主任; 2 G2+oS
?
2013年5月2015年12月,青海省委常委,青海省副省长、省政府党组副书记,青海省政府国有资产管理委员会主任、党委书记,西宁市(国家级)经济技术开发区、柴达木循环经济试验区、海东工业园区管委员会主任。 tc[Ld#
2015年12月任国有重点大型企业监事会主席 )W
p7e51
此地葬有父母坟和祖父母坟,个人观点,发坟无疑。