余QL: #h.N#{9
,):aU
人物生平 R14&V1 tZ
1914年11月15日,出生于江西省庐陵(今吉安)县坪里村。 2NFk#_9e~
s?<FS@k
1929年,参加中国工农红军,同年12月,加入中国共产主义青年团。 +s}!+I8P
=Vh]{y~$
1929年参加江西省吉安县农民暴动,后任吉安赤卫队大队战士、分队长、中队长。 iBWzxPv:z
7L+Wj }m
1931年5月加入中国共产党。入党后在吉安永阳军事部工作。 LBio$67F
*wAX&+);
1933年任湘赣省苏维埃政府工农检查委员会委员,曾在红军大学第四分校学习,任中国工农红军学校第四分校二连指导员。 2?(/$F9X,
CCpRQKb=
1934年任红六军团政治保卫队队长。 $d1ow#ROgy
2k!uk6
1935年任红二军团六师十八团政治委员。参加了长征。其间,率部任红二军团前卫。 yXkQ
,y
8y<mHJ[B
1936年11月入抗日红军大学学习,后转延安抗日军政大学学习。 -raK
A._CCou
抗日战争爆发后,任中央军委委总政治部直属政治处副主任。 padV|hF3(e
qX&+
1938年起任八路军总政治部组织部组织科科长兼巡视团主任,八路军第一二○师干部大队政治委员,一二○师独立第三支队政治老年余秋里 D~inR3(}
Qfe u3AT
委员。 0ytAn+/"x
C,,T7(: k
1939年1月,率一二○师独立第三支队开赴平、津、保三角地带,开展游击战争。 x~'_;>]r_
^uX"04>;
1940年5月,参加百团大战。同年11月,任一二○师三五八旅八团政治委员、团长。 u!xgLf'`
?23J(;)s
1941年5月,率一二○师三五八旅八团开进宁武地区,开辟创建以宁武为中心的管涔山革命根据地。 l[ko)%7V
H28-;>'`
1944年起任一二○师三五八旅政治部主任。 A@M2(?w4
M"mvPr9
1945年任晋绥军区第七军分区司令员。 d%@0xsU1
9X[378f+(
抗日战争胜利后,任一二○师三五八旅政治委员,晋绥野战军纵队政治委员。 \*PE#RB#6
H#F"n"~$
1949年2月起任中国人民解放军第一野战军第一军一师政治委员,6月起任第一军副政治委员,后兼任青海省军政委员会副主席、青海军区副政治委员。 0MT?}D&TL
ks$5$,^T2o
中华人民共和国成立后,1950年1月起任中共川西区党委委员、常委。 =$}`B{(H
<F`9;WX
1950年10月起任西南军政大学副政治委员。 H!NGY]z*
2SU'lh\E
1951年起任第二高级步兵学校校长兼政治委员。 Z4z|B&
[1~3\-Y
1952年2月起任西南军区后勤部部长兼政治委员、军区党委常委。 (9bU\4F\
%B&O+~
1954年12月至1955年9月任解放军总财务部第一副部长。 2 U%t
`-nSH)GBM
1955年9月被授予中将军衔。 |
{zka.sJ
TrZ!E`~
1955年9月至1957年5月任总财务部部长。 z:UkMn[
!B[Y?b:
1955年1月至1957年5月任总财务部党委书记。 0gyvRM@ x[
e_Zs4\^ef
1957年5月至1958年3月任解放军总后勤部政治委员、总后勤部党委第二书记。 2w8YtM3+"z
Ym%#"
1958年2月至“文化大革命”初期任石油工业部部长。 4JBfA,
'>OEQU5-
1958年5月至1965年2月任部党组书记。 `?:{aOI
};2Lrz9<
1959年9月,在大庆地区发现石油资源以后,兼任大庆石油会战指挥部工委书记。 bO6z;D#
!'\(OFv9Im
1964年12月至1970年6月任国家计划委员会第一副主任兼秘书长,领导中央“小计委”工作。 2C0j.Ib
?:q"qwt$F
1966年9月,经毛泽东批准,中央决定由他和谷牧协助国务院领导同志抓经济工作。 2SC'Z>A
)YCH>Za
1970年6月至1975年1月任国家计委革委会主任、国家计委主任、党的核心小组组长。 %AV3eqghCg
Pf8_6 z_
1975年1月至1982年5月任国务院副总理。 UB] tKn
[:,|g;=Y}
1975年1月至1980年3月兼任国家计委主任、党的核心小组组长、党组书记。 zt((TD2
AsS~TLG9p
1977年8月至1987年11月任中共中央政治局委员。 C&q}&=3r
dyqk[$(
1979年3月起任国务院财经委员会委员。 jKP75jm
*{JD=ua
1980年2月至1987年11月任中共中央书记处书记。 qZQm*q(jM
=5:vKL j
1980年3月至1982年5月兼任国家能源委员会主任、党组书记。 B'Nvl#
yR F+
1982年5月至1983年6月任国务委员。 **AJFc
B8cg[;e81
1982年9月至1987年11月任解放军总政治部主任、中共中央军委副秘书长,其间:1982年10月起任总政治部党委第一书记、书记。 vU/sQt8
qPN
1983年6月至1988年4月任中华人民共和国中央军事委员会委员。 2+|r*2_glo
( 3,7
1987年11月至1992年10月任中共中央顾问委员会常委。 .K940& Ui
}+ W5Snx
1988年7月被授予中国人民解放军一级红星功勋荣誉章。 X:FyNUa
=M{&g
1999年2月3日在北京逝世。