图片:
Z]Bv
张道藩(1897年7月12日-1968年6月12日)字卫之,贵州盘州人。 n$2oM5<
张道藩出生于书香门第,其祖上数人高中进士。 }-fHS;/
履历(档案来源:南开学报档案) [RXLR#
南开中学肄业(1919年)
uF<34
英国伦敦大学美术部思乃德学院毕业(1924年)法国国立最高美术专科学院毕业(1926年) +c%jOl
绥远包头烟酒公卖分局徵收员(1915年-1916年) ZiZ @3O6
中国国民党驻伦敦总支部评议部部长(1923年-1926年6月) g**!'T4&o
中国国民党广州省党部党务指导委员(1926年6月-1928年) 3zB'AG3b
(国民政府)广东省政府农工厅秘书(1926年6月-1928年) B .y}S
中国国民党贵州省党部党务指导委员(1926年11月-1928年) rXW.F'=K6
中国国民党组织部秘书(1928年-1931年) /xUF@%rT
(国民政府)南京市政府秘书长(1928年1月-1930年) 'xta/@Sq
青岛大学教务长(1930年8月-1932年) _#V&rY&@
(国民政府)浙江省政府委员(1930年12月-) ''auu4vF
(国民政府)浙江省政府教育厅厅长(1930年12月-) e :HORc~U
中国国民党组织部副部长(1931年6月14日-1931年12月29日) K/zb6=->
中国文艺社发起人(1932年) VzXVy)d
中国国民党组织委员会委员(1931年12月29日-) e%e.|+
(国民政府)交通部常务次长(1932年12月7日-1936年4月8日) 4FzTf7h^
中国国民党中央执行委员(1932年11月-) L;0
NR(b!
中央电影事业委员会委员(1933年4月-) ,\i*vJ#f
国立戏剧学校校务委员会主任委员(1935年-1936年) Dn)yBA%
国立戏剧学校创办人(1935年) X$UK;O
中国国民党文化事业计画委员会副主任委员(1935年12月7日-) cg {5\Vl
(国民政府)内政部常务次长(1936年2月12日-1938年1月14日) )B]s.w
中国国民党社会部副部长(1938年4月8日-1940年) #TNjQNg@O
(国民政府)教育部教科用书编辑委会主任委员(1938年6月-) j4;^5
Dy^
(国民政府)教育部常务次长(1938年1月14日-1939年8月18日) ) p>Cf_[.
中央政治学校教务主任(1939年9月-1940年8月) "73*0'm
中央政治学校教育长(1940年8月-1941年) v]M:HzP
中国国民党文化运动委员会主任委员(1941年1月6日-1949年7月28日) b>ZAkz)U+
中国国民党宣传部部长(1942年12月7日-1943年10月4日) _&]7
中国国民党海外部部长(1943年10月4日-1944年11月20日) CcUF)$kz
中国国民党组织委员会委员(1944年7月10日-) $1ovT8
中央电影企业公司董事长(1946年6月-) n#6{K6}k~
(国民政府)制宪国民大会代表(1946年-1947年) xT 06*wQ
立法院(第一届)委员(1948年1月-1968年6月12日) 0U7Gl9~
中华文艺奖金委员会创办人(1950年) &pY'
中国广播公司董事长(1950年-1968年) [~8U],?1
中国国民党中央改造委员会委员(1950年7月26日-1952年10月9日) }Nr6oUn
中华日报董事长(1950年1月-1968年) t]SB.ja
台湾立法部门(第四任)院长(1952年3月17日-1961年2月24日) KKsVZ~<6u
中国国民党中央文化工作指导小组委员(1956年11月28日-1957年10月26日) *IOrv)
1956年台湾立法部门院长张道藩参拜日本靖国神社 lG-B)
F
中国国民党宣传工作指导小组委员(1957年4月29日-1957年10月26日) |?V7E\S
中山学术文化基金董事会副董事长(1965年-1968年) <}lah%4F
文艺创作奖助审议委员会召集人(1965年-1968年) C`r:jA<LC,
中国国民党中央委员(-1968年6月12日) ?1L<VL=b
中国国民党中央常务委员(1957年10月26日-1968年6月12日) z-MQGqxR